|
Timbalan Dekan (Timbalan Dekan (Akademik Dan Siswazah)), Fakulti Perniagaan Dan Pengurusan | 15 Mar 2024 | 14 Mar 2026 |
Penyelaras ((Jaminan Kualiti Dan E-pembelajaran)), Fakulti Perniagaan Dan Pengurusan | 01 Nov 2019 | 31 Oct 2021 |
Penyelaras (Jaminan Kualiti Dan E-pembelajaran), Fakulti Perniagaan Dan Pengurusan | 01 Nov 2017 | 31 Oct 2019 |
Ketua Pusat Pengajian (Ketua Pusat Pengajian Perakaunan), Fakulti Perniagaan Dan Pengurusan | 01 Nov 2016 | 31 Oct 2017 |
Ketua Pusat Pengajian (Perakaunan), Fakulti Undang-Undang & Hubungan Antarabangsa | 01 Nov 2014 | 31 Oct 2016 |